Вычислять в уме легко!

математика легкоС этими приемами математические вычисления будут для вас как семечки! И это все вы сможете делать в уме, без использования калькулятора. Самое главное в этом деле - потренироваться и понять принцип вычисления. Итак, приступим?

1. Умножаем на 11

Хорошо известно, что для умножения числа на 10, нужно лишь добавить ноль в конце, а есть фишка как легко умножить двузначное число на 11!

Допустим, нам нужно умножить 28 на 11. Возьмите двузначное число, которое нужно умножить на 11 и представьте между его двумя цифрами место:

2_6

Теперь сложите первую и вторую цифру этого числа и поместите в это место:

2_(2+6=8)_6

И наш результат умножения готов:

26*11=286

Если же результат сложения первой и второй цифры двузначное число, вставляйте только вторую цифру, а к первой цифре исходного числа прибавляйте единицу:

67*11=

6_(6+7=13)_7

(6+1=7)_3_7

67*11=737

2. Быстрое возведение в квадрат числа, оканчивающегося на 5

Если вам нужно возвести в квадрат двузначное число, заканчивающееся на 5, то вы можете сделать это очень просто в уме. Умножьте первую цифру числа на саму себя плюс единица и добавьте в конце 25, и это всё:

35*35=3*(3+1)_25=1225

3. Умножение на 5

Для большинства людей умножение на 5 не составляет труда для небольших чисел, но как быстро считать в уме большие числа, умноженные на 5?

Вам нужно взять это число и разделить на 2. Если результат целое число, то добавьте к нему 0 в конце, если нет, отбросьте остаток и добавьте 5 в конце:

2361*5=(2361/2)_(0 или 5)=1180_(0 или 5)=11805 (результат деления на 2 целое число)

4469*5=(4469/2)_(0 или 5)=(2234.5)_(0 или 5)=22345 (результат деления на 2 число с остатком)

4. Умножение на 4

Это очень простая и, с первого взгляда, очевидная фишка умножения любого числа на 4, но несмотря на это люди не догадываются о ней в нужный момент. Чтобы просто умножить любое число на 4, нужно умножить его на 2, а потом еще раз умножить на 2:

73*4=73*2*2=146*2=292

5. Вычислить 15%

Если вам нужно в уме вычислить 15% от какого-либо числа, то есть простой способ, как это сделать. Возьмите 10% от числа (разделив число на 10) и добавьте к этому числу половину от полученных 10%.

15% от 924 =(10% от 924)+((10% от 924)/2)=92,4 + 46,2 = 138,6

6. Умножение больших чисел

Если вам нужно перемножить большие числа в уме и одно из них четное, то вы можете воспользоваться методом упрощения множителей, уменьшая четно число в два раза, а второе увеличивая в два раза:

32*125 это

16*250 это

8*500 это

4*1000=4000

7. Деление на 5

Разделить большое число на 5 в голове очень просто. Всё что нужно, это умножить число на 2 и сместить запятую на один знак назад:

175/5

Умножаем на 2: 175*2=350

Смещаем на один знак: 35.0 или 35

1244/5

Умножаем на 2: 1244*2=2488

Смещаем на один знак: 248.8

8. Вычитание из 1000

Чтобы вычесть большое число из тысячи, следуйте простой технике, отнимайте все цифры числа от 9, кроме последней, а последнее цифру числа отнимите от 10:

1000-489=(9-4)_(9-8)_(10-9)=511

Разумеется, чтобы научиться быстро считать в уме, нужно много раз попрактиковаться в использовании этих приемов, чтобы довести их до автоматизма, одноразовое прочтение оставит только нули в вашей голове.

Легких вам вычислений!




Оцените данную статью по 10 бальной шкале:

совсем не интересно
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
очень интересно
Реклама

    КОММЕНТАРИИ

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ:




Прокрутить

Новое на сайте


Всё для мам


Сообщество ПДР весна 2018

Календари и калькуляторы



Материалы раздела "Раннее развитие детей"